Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | WOOD | BASTIDAS | CLAUDIA PAMELA | 4° | Ingeniero Agrónomo | JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS | VII | (1) (5) | Peso | 4197212 | 20.03.2018 | INDEFINIDO | Res. TRA N° 809/52/2018 de fecha 09.04.2018, Nombramiento Jefe de División Administración y Finanzas | |
DIRECTIVO | JARA | NUÑEZ | EDUARDO ANDRES | 4° | Ingeniero Comercial, Mención Administración | JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION | VII | (1) (5) | Peso | 4197212 | 16.03.2018 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 23 de fecha 23.03.2018, Nombramiento Jefe de División Análisis y Control de Gestion | |
DIRECTIVO | PINOCHET | PAIVA | FERNANDO JOSE | 4° | Ingeniero Civil | JEFE DIVISION PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL | VII | (2) | peso | 2837465 | 18.11.2010 | INDEFINIDO | Nombramiento RES (A) N° 20 de fecha 22.03.2018, Mantiene cargo en propiedad Grado 6° Profesional | |
DIRECTIVO | ESPINOZA | MORA | JUAN PABLO | 5° | Ingeniero Comercial, Mención Informática | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | VII | (1) | peso | 2516796 | 03.08.2017 | 03.08.2020 | Res. TRA N° 809/68/2017 de fecha 17.07.2017, Nombramiento Jefe Depto Finanzas | |
DIRECTIVO | BARRIA | FUENTES | MAGDALENA MARIA | 6° | Contador Auditor | JEFA DEPARTAMENTO GESTION DE INVERSIONES | VII | (2) | peso | 2489341 | 08.05.2014 | 10.05.2020 | Res. TRA N° 40 de fecha 10.04.2014, Nombra Jefe Depto Gestión de Inversiones - Mantiene en propiedad grado 9° Planta Profesional, | |
DIRECTIVO | FUICA | LETELIER | ELENA VALENTINA | 6° | Ingeniero Comercial, Mención Informática | JEFA DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES | VII | (1) | peso | 2290564 | 03.08.2017 | 03.08.2020 | Res. TRA N° 809/69/2017 de fecha 17.07.2017, Nombramiento Jefe Depto. de Subvenciones | |
DIRECTIVO | REYES | MUENA | RODRIGO ALEJANDRO | 6° | Ingeniero Civil Industrial | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | VII | (2) | peso | 2302443 | 01.08.2017 | 01.08.2020 | Res. TRA N° 809/67/2017 de fecha 17.07.2017, Nombramiento Jefe Depto de Administración | |
DIRECTIVO | ANDRADES | PINTO | ROMAN LUCIANO | 6° | Ingeniero en Construcción | JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE INVERSIONES | VII | (2) | peso | 2302443 | 01.01.2018 | 01.01.2020 | Res. TRA N° 809/79/2017 de fecha 05.12.2017, Nombramiento Jefe Departamento Desarrollo de Inversiones | |
DIRECTIVO | VERGARA | CONTRERAS | PATRICIA ALEJANDRA | 8° | Arquitecto | JEFA UNIDAD OBRAS CIVILES | VII | (1) | peso | 1893314 | 01.01.2018 | 01.01.2020 | Res. TRA N° 809/81/2017 de fecha 05.02.2017, Nombramiento Jefe Unidad de Obras Civiles | |
DIRECTIVO | FERNANDOIS | PINO | JORGE HERNAN | 8° | Ingeniero Civil Industrial | JEFE DEPARTAMENTO UNIDAD DE PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO | VII | (2) | peso | 1913589 | 01.01.2018 | 01.01.2020 | Res. TRA N° 809/80/2017 de fecha 05.12.2017, Nombramiento Jefe Unidad de Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero | |
PROFESIONAL | MIRANDA | SALAS | SONIA PATRICIA | 10° | Ingeniero Agrónomo | PROFESIONAL DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | VII | (2) | peso | 1606461 | 15.12.1997 | INDEFINIDO | Res. (A)269 de fecha 15/12/1997, Res. (A) N° 142 de fecha 30.07.2013 concurso promoción interna, Comisión de Servicio Res. RA N°809/35/2018 de fecha 04.06.2018 desde 04.06.2018 al 04.09.2018 | |
PROFESIONAL | SOTO | GARRIDO | CARMEN VICTORIA | 11° | Contador Público y Auditor | PROFESIONAL DE APOYO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | VII | (2) | peso | 1532949 | 18.11.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) 185 de fecha 18.11.1996 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CACERES | VERONICA PAOLA | 4° | Ingeniero Comercial, Mención Informática | PROFESIONAL UNIDAD GESTION INSTITUCIONAL | VII | (2) | peso | 2589843 | 16.03.2006 | INDEFINIDO | Res. (A) 14 de fecha 16.03.2006 | |
PROFESIONAL | MOYANO | QUINTANA | LUIS ARMANDO | 5° | Ingeniero en Construcción | PROFESIONAL UNIDAD DE EVALUACION DE INVERSIONES | VII | (2) | peso | 2511011 | 18.11.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) 188 de fecha 18.11.1996 | |
PROFESIONAL | CARRASCO | FARIAS | MAURICIO BERNARDO | 5° | Profesor de Estado, Historia y Geografía | PROFESIONAL DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | VII | (2) | peso | 2397677 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) 90 de fecha 03.09.2015, Concurso de promoción Grado 5° Profesional | |
PROFESIONAL | CRUA | NAVARRO | ANGELA DEL PILAR | 6° | Abogado | ASESOR JURIDICO Y COORDINADORA DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL | VII | (2) | peso | 2387216 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) 4695 de fecha 27.12.1995 | |
PROFESIONAL | AVILA | SEPULVEDA | JOSE MARIA | 7° | Sociólogo | PROFESIONAL DEPTO DE GESTION TERRITORIAL | VII | (2) | peso | 2167986 | 18.11.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) 187 de fecha 18.11.1996 | |
PROFESIONAL | LAGOS | ROBLEDO | REINALDO LUIS | 7° | Abogado | ASESOR JURIDICO | VII | (2) | peso | 2709517 | 01.11.1995 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 143 de fecha 30.07.2013 - Aprueba concurso de promoción interna. | |
PROFESIONAL | GAJARDO | LOPEZ | MARIA CLEMENCIA | 8° | Contador Auditor | ENCARGADA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | VII | (2) | peso | 2016997 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 4695 de fecha 27.12.1995 | |
PROFESIONAL | BETANCOURT | CERPA | CARLA CRISTINA | 9° | Administrador Gestión Pública | PROFESIONAL UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | VII | (2) | peso | 1732248 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 89 de fecha 03.09.2015.- Aprueba Concurso de Promoción Interna. | |
ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VALDES | PATRICIA DEL CARMEN | 13° | Secretaria Administrativa | SECRETARIA DIVISION PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL | VII | (2) | peso | 750077 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 4695 de fecha 27.12.1995 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VERGARA | MARY CARMEN | 13° | Ingeniero Administración de Empresas | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - CONTABLE | VII | (2) | peso | 1219912 | 01.01.2016 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 128 de fecha 23.11.2015, Ascenso en la Planta de Administrativos del Gore | |
ADMINISTRATIVO | CUBILLOS | DIAZ | GLADYS DEL CARMEN | 14º | Administrador Gestión Pública | SECRETARIA DEPARTAMENTO FINANZAS | VII | (2) | peso | 1100524 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. TRA N° 11930 de fecha 09.05.2016 Ascenso en la planta de Administrativos del Gore | |
ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | ZURITA | MARIA SOLEDAD | 15° | Secretaria Ejecutiva | ADMINISTRATIVA CONSEJO REGIONAL DEL MAULE | VII | (2) (6) | peso | 695931 | 01.03.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 1045 de fecha 08.03.1996 | |
AUXILIAR | MUÑOZ | MUNDACA | RAMON PATRICIO | 19° | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR, INTENDENTE ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL | VII | (2) | peso | 620678 | 01.01.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 4695 de fecha 27.12.1995 | |
AUXILIAR | TORRES | BETANCOURT | LEONARDO ENRIQUE | 20° | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E INFORMATICA | VII | (2) | peso | 532482 | 18.11.1996 | INDEFINIDO | Res. (A) N° 193 de fecha 18.11.1996 |